Postagens

Mostrando postagens de Outubro, 2018

para você

Como multiplicar por 6 e multiplicar por 9

Imagem
<<anterior  |  próxima>>


Pré-requisitos para esse conteúdo:

dividir por 2multiplicar por 5multiplicar por 10Objetivo:
Nessa aula você aprenderá a multiplicar por  6 e por 9 de forma muito mais rápida do que você faz naturalmente, para assim polpar muito mais tempo em questões e até deixar pessoas impressionadas, mas é claro que só esse macete não tornará você o mestre das exatas, então veja a lista completa de macetes:

Definição e aplicação: (multiplicar por 6)

Multiplicar por 6 é a mesma coisa que multiplicar por 5 na regra do 5 que para mim é o melhor macete que existe da tabuada, da emoção usar o macete do 5.

Então você multiplicará por 5 o número e depois você soma esse número mais uma vez.
Ex: 42x6= 42 x (5+1)= 210 + 42 = 252



Ex: 8x6= 8x5= 40+8=48 8x6=48 multiplica 8 por 5 da 40 depois soma mais 8 da 48.  Essa é a regra do 6. Mas você já deve saber de cor 8x6 não é mesmo, vamos avançar então.


Ex: 32x6= 32x5=160 (regra do 5: metade de 32 mais 0 metade de 32 é 16 bota o 0 16…

Como multiplicar e dividir por 25

Imagem
<<anterior | próxima>>


Pré-requisitos para esse conteúdo:

multiplicar e dividir por 4multiplicar e dividir por 10, 100

Objetivo:
Nessa aula você aprenderá a multiplicar e dividir por 25 qualquer numero no mundo; seja grande ou pequeno sem nenhum esforço, se você já sabe multiplicar por 25 não saia, aqui mostraremos como multiplicar e dividir por 25 de uma forma muito mais simples, sem o método chatinho que você aprende no fundamental, a técnica será rápida e prática como se fosse mágica.
Mas não pare por aqui veja a lista completa de macetes!


Definição e aplicação: (multiplicar)
Parece muito com a regra do 5, lá divide por 2 e multiplica por 10, aqui divide por 4 e multiplica por 100. perceba:

Uma curiosidade é que de um pra outro só elevou tudo ao quadrado 5 ao quadrado é 25 10 ao quadrado é 100 e 2 ao quadrado é 4
então se você quiser um macete pra 125 é só multiplicar por 1000 e dividir por 8, nunca pensei nisso juro que deduzi enquanto desenhava a imagem.


Vamos a um exemplo práti…

Como multiplicar e dividir por 4

Imagem
<<anterior  |  próxima>>
Pré-requisitos para esse conteúdo:

multiplicar e dividir por 2Objetivo:
Nessa aula você aprenderá a multiplicar e dividir por 4 de forma muito mais rápida do que você faz naturalmente, para assim polpar muito mais tempo em questões e até deixa pessoas impressionadas, mas é claro que só esse macete não deixará então veja a lista completa de macetes!
Definição e aplicação: (multiplicar)
Para multiplicar por 4 é a mesma coisa que multiplicar duas vezes por 2 Esse é o macete, mas para isso você tem que ver o macete do 2. Resumidamente você soma o número com ele mesmo. Ex: 12x2=12+12=24
Aqui você vai fazer isso 2 vezes, então: Ex: 12x4= 12+12=24   24+24=48   12x4=48   entendeu
Toda essa conta você faz de cabeça rapidamente, assim: 12 com 12      24            24 com 24      48
Ex: 50x4= 50+50=100+100=200

Você também pode usar a regra do 10 junto com a do 4. E fica muito mais fácil com a regra do 10 deixe o 0 de lado e multiplique 5 por 4 vai dar 20 agora coloque o 0 e…

Como multiplicar por 15

Imagem
<<anterior  |  próxima>>
Pré-requisitos para esse conteúdo:

Multiplicar por 10multiplicar por 5

Objetivo:
Nessa aula você aprenderá a multiplicar por  15 de forma muito mais rápida do que você faz naturalmente, para assim polpar muito mais tempo em questões e até deixa pessoas impressionadas, mas é claro que só esse macete não tornará você o mestre das exatas então veja a lista completa de macetes:

Definição e aplicação: (multiplicar por 15)

Para multiplicar por 15 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e separadamente multiplicar por 5 e juntar tudo.
42x15= 42x(10+5)



Ex: 42x15=      42x10= 420  + 42x5=210   juntando tudo 630





Ex²: 64x15= multiplique primeiro 64 por 10 que dá 640 é so adicionar o zero (regra do 10)
e depois multiplique 64 por 5(é so pegar metade de 64 que é 32 e botar o 0 fica então  320) (regra do 5) depois você soma os dois 640+320=960
Ficou grande porque estou explicando, mas você fará isso na mente.




Ex: grande pra ficar bonito 276x15= 276x10 + 276x5   =  2760 +  …